ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF SAINT GILES' CHURCH CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1168770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLA CROSS | Cadeirydd | 11 August 2015 |
|
|
||||||
Dr VALERIE JUDITH ANDERSON | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|||||||
Jose Luis Jimenez Pina | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||||
Michael John Bloy | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|
||||||
Richard Catchpole | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||||
Dr OLIVER RICHARD COATES | Ymddiriedolwr | 15 July 2016 |
|
|
||||||
PROF ARTHUR HIBBLE | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
|
||||||
Rev Geoffrey James William Dumbreck | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.