ymddiriedolwyr LIBRARIES UNLIMITED SOUTH WEST
Rhif yr elusen: 1170092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Marwa Tourky | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||||
Eve Courtney Ashton | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||
Alan Jeffrey Nash | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||||
Lynn Elspeth Morris | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||
Susan Mary Simmons | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||||
Marie Bernadette Chadwick | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||
Crystal Ja-Nae Carter | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||
Alexander John Kittow | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|||||||
George Michael Lossius | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|||||||
Dr ANDREW PRINCE | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
||||||
Morgen Witzel | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.