Hanes ariannol MOSTYN GALLERY LIMITED
Rhif yr elusen: 507842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £769.60k | £787.78k | £824.26k | £836.85k | £735.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £820.44k | £974.35k | £760.91k | £1.06m | £999.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.25k | £32.60k | £28.29k | £37.20k | £25.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £594.02k | £638.97k | £739.59k | £721.80k | £34.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £131.93k | £123.37k | £37.93k | £95.75k | £101.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £16.54k | £5.91k | £37.12k | £100 | £521 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16 | £78 | £8 | £15 | £453 | |
|
Incwm - Arall | £27.09k | £19.45k | £9.60k | £19.18k | £27.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £749.33k | £896.26k | £723.50k | £1.00m | £936.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.11k | £78.10k | £37.40k | £58.23k | £63.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.25k | £6.25k | £6.25k | £6.25k | £4.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £78.48k | £0 | £112.20k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.