ymddiriedolwyr LOSTOCK (25TH BOLTON) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 508004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Dean | Cadeirydd | 18 July 2023 |
|
|
||||
Joanne Taylor | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Graham Nash | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
STEVEN ANDREW FLETCHER | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Kate Butterworth | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Philip Dawson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Marie Cornwell | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Tracey Nicholls | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
David Pryar | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|||||
NEIL HIGGINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.