Hanes ariannol EDEN SIGHT SUPPORT
Rhif yr elusen: 508299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.00k | £11.50k | £24.95k | £17.83k | £19.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.00k | £21.30k | £20.28k | £20.87k | £13.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.31k | N/A | £5.00k | £1.52k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.