Hanes ariannol THE OFFICE OF HEALTH ECONOMICS
Rhif yr elusen: 1170829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.28m | £3.72m | £3.68m | £4.15m | £4.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.22m | £3.46m | £3.66m | £3.60m | £4.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £714.66k | £763.30k | £420.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.06m | £2.36m | £2.34m | £3.38m | £301.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £643.09k | £574.75k | £341.21k | £551.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £469 | £1.06k | £617 | £72 | £3.53m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.32m | £1.69m | £1.61m | £1.09m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £2.51m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £19.21k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £903.73k | £1.77m | £2.05m | £0 | £2.43m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.