ymddiriedolwyr THE OFFICE OF HEALTH ECONOMICS
Rhif yr elusen: 1170829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Allvin | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Paul Catchpole | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Wubbe Berend Frederik Brouwer | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Wayne Patrick Holmes | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Margaret Kelly Kyle | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
Richard David Torbett | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Anita Rose Charlesworth | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.