ymddiriedolwyr THE WELCOME DIRECTORY
Rhif yr elusen: 1169014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastor Modupe Adefala | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||||
Rizwana Reza | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||||
Rev Fred Ireland | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||
Shaffiq Din | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||||
Peter Holloway | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||||
ERIC SOUTHWICK | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|||||||
Rev Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.