ymddiriedolwyr BYWYD GWYLLT GLASLYN WILDLIFE
Rhif yr elusen: 1172496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gill Pritchard | Cadeirydd | 13 December 2020 |
|
|
||||
Mary King | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|||||
Barbara Milne | Ymddiriedolwr | 12 December 2021 |
|
|
||||
Dr Helen Wood | Ymddiriedolwr | 12 December 2021 |
|
|
||||
Ian Cooper | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Judith Babbage | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
GWENAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN PARRY | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
||||
DAVID ARCHER | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.