Hanes ariannol BUDE REFUGEE SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1170967
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.11k | £3.94k | £11.33k | £12.51k | £8.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.50k | £10.48k | £3.07k | £10.87k | £12.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.