ymddiriedolwyr ARTS TAUNTON
Rhif yr elusen: 1174014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony John Laurance CBE | Cadeirydd | 30 July 2019 |
|
|
||||
Tessa Shaw | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|||||
Christopher Waddilove | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas O'Donnell | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Timothy Bruno Schroder | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
David Frank Johnson | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|||||
Thomas William Mayberry MBE DL | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|||||
Donald Rice | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
||||
Julie O'Donnell | Ymddiriedolwr | 27 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.