ymddiriedolwyr ROMFORD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1172326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV IAN JOHN BUNCE | Cadeirydd | 01 July 2015 |
|
|||||
Tolulope Olaotan Ilesanmi | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|||||
Bree Michelle Hacker | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|||||
Simon Craig Ellis | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|||||
Ashish Kumar Punmiya | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|||||
David John Smith | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|||||
Esther Olusola Arowolo | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Folasade Omolara Lawani | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Kenneth Stanley Yates | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
MR SAMUEL TUNDE | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
HAYLEY AYRIS | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|||||
BERND SCHULTE | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|||||
MRS JJ GIWA-MAJEKODUNMI | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
REV VIKKI J BUNCE | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.