ymddiriedolwyr THE MEDWAY LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 1172065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET HARSENT | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|
||||
Martin Bell | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Clark | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Stephen Dansie | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Daniella Peers | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Timothy Higgins | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||
STEPHEN TOWSEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Helen Belcher | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
EUNICE NORMAN | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
COLIN SILK | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
MARION COGGER | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.