ymddiriedolwyr ART REGENERATION AND COMMUNITY HERITAGE LTD
Rhif yr elusen: 1172128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEFAN LEON ALLAN | Cadeirydd | 11 April 2016 |
|
|
||||
Sharon Lorraine Gaughan | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Stephen North | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
David John Gilliatt | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Matthew Aaron Watson | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Neil Charles Turner | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||
David Aaron Watson | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|||||
AUDREY BURTON | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
ALAN BURLEY | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|||||
LYNNE WATSON | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.