ymddiriedolwyr THE HINRICHSEN FOUNDATION CIO
Rhif yr elusen: 1171401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM BERG | Cadeirydd | 11 February 1999 |
|
|
||||
Dr Gavin Higgins | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Dr John Christian Rafael McMillan Mason | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Bobbie-Jane Gardner | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Dr EDWARD MCKEON | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
Mark Bromley | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
ELEANOR GUSSMAN | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|
||||
TABBY ESTELL | Ymddiriedolwr | 02 July 2002 |
|
|
||||
Dr LINDA HIRST | Ymddiriedolwr | 22 April 1997 |
|
|||||
PROFESSOR MICHAEL STEPHEN WALSH | Ymddiriedolwr | 06 July 1989 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.