ymddiriedolwyr THE BARN THEATRE PROJECT
Rhif yr elusen: 1174253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN CARLING | Cadeirydd | 22 November 2016 |
|
|||||||||
Robert John Benton | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||||||
Christopher Julian Burton | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||||||
Joanna Milcah Confidence Manasseh | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||||||
NICHOLAS MICHAEL HORNBY | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|||||||||
CHARLES FREDERICK BASIL WOODD | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
|||||||||
CHRISTINE ALICE CARLING | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
||||||||
JOHN KENRICK HAYWARD | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
||||||||
STUART JOHN THACKABERRY | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.