Hanes ariannol VICTORIA PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1171714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.68k | £54.93k | £41.21k | £48.00k | £45.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.01k | £50.02k | £50.55k | £46.00k | £46.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £37.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £10.00k | £380 | £684 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.