ymddiriedolwyr DYSPRAXIC ME
Rhif yr elusen: 1175961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESS STARNS | Cadeirydd | 11 June 2017 |
|
|||||
Angela Maria Kelly | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
David Brown | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Daniela Spenippo | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Rosemary Richings | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Richard Nicholas | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.