Hanes ariannol SOUTH ESSEX COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1175385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 30/06/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.39k | £186.36k | £174.54k | £268.57k | £220.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.22k | £94.80k | £180.73k | £259.66k | £219.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £117.13k | £120.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £50.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.