ymddiriedolwyr SHEFFIELD BACH SOCIETY
Rhif yr elusen: 511146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Walker | Cadeirydd | 22 October 2012 |
|
|
||||
StJohn Paul Wright | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Carolyn Elisabeth Paice | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
NEIL PATRICK DUMMIGAN | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
JAMES ALAN HEATH | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
Catherine Ross | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
CATHERINE ANNE ADAMS | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|||||
Liz Buxton | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
|
||||
VICKY HIGHET | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.