Hanes ariannol THE LITTLE PRINCESS TRUST
Rhif yr elusen: 1176160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.34m | £4.76m | £9.09m | £8.15m | £6.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.20m | £4.01m | £7.81m | £8.35m | £9.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.79m | £4.54m | £8.90m | £7.92m | £6.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £17.64k | £16.32k | £14.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £144.21k | £210.96k | £172.42k | £195.11k | £334.85k | |
|
Incwm - Arall | £14.41m | £0 | £0 | £13.75k | £36.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £2.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.81m | £3.53m | £7.22m | £7.71m | £8.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £384.68k | £472.35k | £591.84k | £636.83k | £676.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £49.28k | £84.65k | £88.44k | £75.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.50m | £5.88m | £5.91m | £6.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £68.76k | £68.76k | £71.74k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.