Hanes ariannol THE GIGGLEMUG CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1180291
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/06/2019 | 07/06/2020 | 07/06/2021 | 07/06/2022 | 07/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.57k | £26.92k | £30.74k | £56.78k | £8.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.86k | £34.13k | £37.68k | £58.04k | £25.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.