Hanes ariannol THE GREGYNOG TRUST
Rhif yr elusen: 1180943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £8.30m | £825.96k | £527.74k | £749.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £838.23k | £886.35k | £896.77k | £927.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £375.09k | £34.81k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £7.62m | £655.40k | £39.99k | £8.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £602.42k | £64.76k | £286.18k | £607.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £17.49k | £101.50k | £89.14k | £75.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £4.44k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £54.29k | £4.30k | £112.43k | £53.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £143 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £177.21k | £287.64k | £257.10k | £285.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £661.02k | £598.72k | £639.67k | £641.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £12.35k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £3.07k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.