ymddiriedolwyr JOHN PAGETT MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 512397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger White MCIfA | Cadeirydd | 03 July 2013 |
|
|||||
Janice Elaine Stephenson | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Dilys Margaret Williams FCILEXRETD | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Dr Geoffrey Anson Wainwright MBBS | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Barbara Almeida | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
ANITA DILYS WILLIAMS MAAT | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
BRIAN VICTOR SAVAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY ERNEST WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.