ymddiriedolwyr ATF SOUTHEND
Rhif yr elusen: 1183471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Knight | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Joanne Mcpherson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Scott Logan | Ymddiriedolwr | 03 January 2022 |
|
|
||||
Lynsey Hurd | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Lee Monk | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
MICHAEL THORPE | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
SAMANTHA ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Dr David Sollis | Ymddiriedolwr | 01 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.