ymddiriedolwyr BEDFORDSHIRE BEE KEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1184466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Andrew Rubens | Cadeirydd | 25 February 2023 |
|
|
||||
Phillip Howes | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Mary Marriott | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Graham Keith Canfield | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Nicholas Arter | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Helen Frances Vaughan | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Christopher Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Walter Julien Thrale | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Neil James Blakemore | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Simon Geoffrey Cockle MSc CEng | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Colin Neil Hall | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Michael Paul Niemann | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Dawn Theresa Talats | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
ANNE CROSS | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
DAVID GOODRIDGE | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|||||
Rosemary Ann Long | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Karen Jane Glasse | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
John Rankin Macdougall | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Richard Brecknell Dowsett | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Caroline Anne Jordan | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Jennifer Mary Tysom | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Matthew Walter Alabaster | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.