ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SACRED TRINITY, SALFORD
Rhif yr elusen: 1184387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Ian Salmon | Cadeirydd | 13 February 2019 |
|
|||||
Philip Chandler | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Graham Ashworth | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Martin Clive Eakins | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Peter Thomas Hughes | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Michaela Salmon | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Lorna Cook | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
||||
Neil Worthington | Ymddiriedolwr | 02 February 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.