ymddiriedolwyr SOUTHWELL LEISURE CENTRE
Rhif yr elusen: 1189114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Philip Barron | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
TIMOTHY WENDELS | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|||||
JOHN LIGHTWOOD | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|||||
JEREMY BERRIDGE | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
MAURICE SHAKESHAFT | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
KEITH MELTON | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
KAREN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Peter Harris | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Penny Rainbow | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.