ymddiriedolwyr TRINITY METHODIST CHURCH, CLACTON
Rhif yr elusen: 1187861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Steven William Peter Sutton | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||
Angela Shereni | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
ANDREW JOHN MERRIDAY | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|||||
Rev THOMAS JOHN OSBORNE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
William McGrath | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
Margaret Anne Duckett | Ymddiriedolwr | 18 April 2010 |
|
|
||||
Polly Anne Denmark | Ymddiriedolwr | 19 March 2006 |
|
|
||||
Christine Buxton | Ymddiriedolwr | 19 March 2006 |
|
|
||||
PAUL THOMAS MARSHALL | Ymddiriedolwr | 06 April 2003 |
|
|
||||
Deborah Louise West | Ymddiriedolwr | 09 April 2000 |
|
|||||
MARIE ELIZABETH WEST | Ymddiriedolwr | 21 October 1997 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.