Hanes ariannol FREE METHODIST CHURCH, GREAT ECCLESTON
Rhif yr elusen: 514361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.95k | £48.36k | £47.28k | £52.36k | £63.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.52k | £42.92k | £44.72k | £60.32k | £89.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.