ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, NETTLEHAM
Rhif yr elusen: 1187862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MICHELLE DAWN WEBB | Cadeirydd | 08 June 2023 |
|
|||||
Pamela Gainey | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Lucille Luton | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Sally Lidbury | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Myfanwy Denton | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Monica Wooster | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Pauline Allcock | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
John Dent | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Cedric Hanson | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Rev Judy Anne Shaw | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Russell Coulter | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|||||
ANDREW CLAYSON LEWIS | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|||||
Sarah Subden | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Nigel West | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.