Dogfen lywodraethu MAIL FORCE CHARITY CIO
Rhif yr elusen: 1189196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 24 APR 2020 AMENDED ON 27 APR 2020 AS AMENDED ON 22 JAN 2021 AS AMENDED ON 02 MAR 2022 AMENDED ON 01 DEC 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE FROM TIME TO TIME IN ENGLISH AND WELSH LAW. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.