ymddiriedolwyr LEARNING WITH PARENTS
Rhif yr elusen: 1189812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayeye Cedric Ntumba | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|||||
Marva Yvonne Rollins OBE | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|||||
Amanda Jane Shepard | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Dame Sally Ann Sheila Dicketts | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||
Benjamin Thomas Cole | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Tarun Abraham | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Shanaj Salahuddin | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.