ymddiriedolwyr SHEFFIELD MUSEUMS TRUST
Rhif yr elusen: 1194032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Andrew MacDonald | Cadeirydd | 04 December 2020 |
|
|||||||
Laura Moynahan | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||||
Richard Shaw | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||||
Angus Patterson | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||||
Daniel Ladbury | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||||
Imogen Mary Sugrue Gamester | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||||
Stephan Hollingshead | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||||
Dr Julie Patricia Banham | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|||||||
Catherine Mary MCDonald | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||||
Lindsey Tyson-Green | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||||
Martin Singer | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||||
Richard McGloin | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||||
Darren Chouings | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||||
Patrick Abel | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|||||||
Maxine Greaves | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.