ymddiriedolwyr TADLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1195007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Bull | Cadeirydd | 14 July 2023 |
|
|||||
John Flatt | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
William Alexander Law | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Paul Michael Carruthers | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Louis Soccard | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Samuel Lewis John Lloyd | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Matthew Michael Savill | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Soccard | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Belcher BSc Hons | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Naomi Jane Bailey BA Hons | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Robert Scott Thompson | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Gloria Anne Bailey | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.