Hanes ariannol Groundwork Yorkshire Limited
Rhif yr elusen: 519846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 30/09/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.82m | £3.91m | £1.69m | £5.06m | £6.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.89m | £3.90m | £1.61m | £4.99m | £5.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.36k | £437.06k | £74.89k | £819.47k | £1.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.00k | £85.53k | N/A | £727.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.69k | £126.86k | £56.07k | £198.97k | £215.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £462.91k | £889.90k | £172.62k | £809.24k | £865.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.25m | £2.43m | £1.28m | £3.94m | £4.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £107.75k | £182.62k | £32.25k | £71.17k | £42.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £273.14k | £142.54k | £35.26k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.34m | £2.70m | £1.31m | £3.95m | £4.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £492.18k | £883.34k | £302.65k | £956.24k | £886.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.32k | £0 | £13.67k | £25.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.12k | £73.12k | £30.75k | £121.12k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £59.00k | £308.16k | £0 | £85.00k | £70.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.