ymddiriedolwyr STUMPWELL HOUSING ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1205894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Cook | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||||
Sarah Powley | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||||
Rev Nicholas William Michael Leggett | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|||||||
Madeline Thomson | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||||
TIMOTHY JOHN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||||
Ayub Khan | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||||
Stefan Paul Cantore | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||||
Rev TIMOTHY CHARLES COTTERALL | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||||
Ian Michael Bird | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||||
Rebecca Stockman | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.