ymddiriedolwyr COMMUNITY LEEDS AFTER SCHOOL STUDY SUPPORT
Rhif yr elusen: 1202276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Whitley | Cadeirydd | 21 October 2021 |
|
|
||||
Kate Nicolson | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Lynda Burke | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Anthony Brown | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
John Ryder | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Rachel Harcourt | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Helen Coop | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Shahab Adris | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.