ymddiriedolwyr WETLEY ROCKS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHFOOZ AHMAD | Cadeirydd |
|
||||||||
Joseph Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
Paddy Barnett | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
Sav Scalise | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||
Malcolm Frank Cunningham | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||||
BARBARA HUGHES | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||||
John Tunna | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||||
MICHAEL WORTHINGTON | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.