Dogfen lywodraethu STOURTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 522688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE DATED 14 AUG 1968 AS AMENDED ON 03 NOV 1969 AS AMENDED ON 14 DEC 2009 AS AMENDED ON 04 JUN 2013 AS AMENDED ON 19 OCT 2016 AS AMENDED ON 14 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
STOURTON AND THE NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.