ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF CHESTER
Rhif yr elusen: 525938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Emment MJ David OBE | Cadeirydd | 01 December 2016 |
|
|
||||||
Lillian Watson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||||
LYNETTE SIEMERS | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||||
Professor Angela Eileen Simpson-McEwan | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||||
Sara Popplewell | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||||
Stephen Dobson | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||||
Peter Wallach | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||||
Kate Nwosu Aaron-Efe | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Professor Helen Mary O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Professor Steven Broomhead | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
The Rt Revd Mark Simon Austin Tanner | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Razia Daniels | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Professor Eunice Angela Simmons | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||
CATHERINE BOND | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Dr Angela Maria Seeney | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
The Very Reverend Dr TIMOTHY RICHARD STRATFORD | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|||||||
Marcus Philip Clinton | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|||||||
David Briggs | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||
Professor Charles Forsdick | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Jeannie France-Hayhurst | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
Karen Howell | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.