ymddiriedolwyr WALWYN'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL BOWRING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Stephen Sealy | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Alison King | Ymddiriedolwr | 12 August 2022 |
|
|
||||
Kim Philip Berry | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
Philip KENDRICK | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
JOHN COONEY | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
PHILLIPA MASON | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
||||
SUSAN JANE KENNEDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP RICHARD PROBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.