Hanes ariannol MIDLANDS ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 528979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.88m | £5.15m | £4.45m | £4.58m | £5.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.79m | £5.23m | £2.98m | £4.50m | £5.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £120.00k | £161.59k | £0 | £110.06k | £136.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £739.15k | £936.67k | £2.36m | £1.25m | £902.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £407.56k | £550.33k | £699.61k | £519.07k | £2.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.94m | £1.78m | £160.50k | £1.13m | £2.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.52m | £2.79m | £3.57m | £2.92m | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.11k | £22.88k | £21.13k | £7.12k | £7.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.58m | £4.06m | £2.95m | £3.50m | £4.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.21m | £1.17m | £26.27k | £996.28k | £1.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.45k | £42.33k | £91.06k | £39.05k | £48.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.