Hanes ariannol MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 530002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (155 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £821.64k | £701.59k | £671.27k | £1.06m | £810.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £836.76k | £846.74k | £703.48k | £693.33k | £822.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £283.16k | £180.89k | £186.50k | £505.35k | £316.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £41.00k | £41.00k | £30.75k | £41.00k | £41.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £311.76k | £288.26k | £256.95k | £248.07k | £253.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £185.72k | £191.44k | £197.07k | £261.02k | £198.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £836.76k | £846.74k | £703.48k | £693.33k | £822.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £9.01k | £0 | £11.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £17.55k | £0 | £27.46k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.