Hanes ariannol HOLBEACH AND EAST ELLOE HOSPITAL TRUST
Rhif yr elusen: 701458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65m | £1.85m | £2.16m | £2.15m | £2.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79m | £1.89m | £2.06m | £2.13m | £2.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.14m | £1.23m | £1.22m | £1.18m | £1.29m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £101.11k | £92.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.28k | £36.04k | £214.14k | £304.67k | £829.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.51k | £2.89k | £390 | £237 | £385 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.56m | £1.78m | £1.81m | £1.81m | £2.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.99k | £626 | £553 | £1.48k | £2.22k | |
|
Incwm - Arall | £30.38k | £30.42k | £132.95k | £37.45k | £21.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £515 | £0 | £100 | £158.55k | £774.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.79m | £1.88m | £6.09k | £3.75k | £9.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £307 | £851 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.80k | £5.40k | £6.09k | £3.75k | £9.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £2.05m | £2.13m | £2.21m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.