ymddiriedolwyr HOLBEACH AND EAST ELLOE HOSPITAL TRUST
Rhif yr elusen: 701458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Penney | Cadeirydd | 21 August 2015 |
|
|||||||
Susan Inns | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|||||||
Helen Aedy | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||||
Paul Johnson | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||||
John Dalton | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||||
Kim Wing | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||||
Rev Sherine Angus | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||||
James Barry Earnshaw | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||||
Tracey Ann Carter | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|||||||
Lady JULIA AILEEN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.