Hanes ariannol THE RENAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.94m | £3.17m | £4.23m | £4.12m | £4.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.92m | £2.88m | £3.19m | £4.06m | £4.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £31.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £196.80k | £348.61k | £485.36k | £178.66k | £162.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.74m | £2.81m | £3.39m | £3.93m | £4.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.83k | £11.53k | £7.77k | £9.53k | £44.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £349.32k | £7.54k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £83 | £883 | £2.89k | £4.13k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.74m | £2.88m | £3.19m | £4.06m | £4.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £428.46k | £435.23k | £442.89k | £818.23k | £855.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £23.81k | £318.35k | £69.99k | £39.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £173.65k | £175 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.