Hanes ariannol THE OXFORD PLAYHOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 900039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.47m | £4.28m | £1.96m | £4.16m | £4.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.59m | £4.43m | £1.69m | £3.86m | £4.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £403.47k | £404.47k | £998.78k | £1.51m | £407.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £693.09k | £694.18k | £1.42m | £1.90m | £816.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £623.03k | £537.23k | £124.43k | £305.45k | £450.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.16m | £3.01m | £83.44k | £1.92m | £2.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £1.90m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £312 | £1.57k | £673 | £835 | £2.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £29.92k | £330.68k | £30.43k | £58.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £4.88k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.85m | £3.69m | £1.22m | £3.23m | £3.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £293.68k | £338.68k | £237.90k | £282.51k | £319.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.88k | £0 | £15.60k | £56.81k | £117.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £445.36k | £403.16k | £231.79k | £354.47k | £429.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.