Hanes ariannol THE ROYAL NATIONAL COLLEGE FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1000388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.83m | £5.64m | £5.62m | £7.76m | £7.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.99m | £5.64m | £5.52m | £6.24m | £6.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.08m | £4.28m | £4.54m | £6.03m | £6.32m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.00k | £179.00k | £244.00k | £180.00k | £146.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £225.00k | £448.00k | £507.00k | £451.06k | £474.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £799.00k | £392.00k | £264.00k | £414.00k | £455.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.44m | £4.58m | £4.82m | £6.32m | £6.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £346.00k | £196.00k | £20.00k | £997 | £23.00k | |
|
Incwm - Arall | £13.00k | £24.00k | £12.00k | £579.37k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £76.00k | £121.00k | £45.64k | £67.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.23m | £5.15m | £5.14m | £5.73m | £6.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £756.00k | £493.00k | £376.00k | £508.00k | £530.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.00k | £29.00k | £30.00k | £46.00k | £39.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.