Dogfen lywodraethu Cleaswell Hill Foundation
Rhif yr elusen: 1000697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH APRIL 1990 AS AMENDED 27TH SEPTEMBER 1990 as amended on 08 Jun 2021 as amended on 08 Jun 2021 as amended on 09 Feb 2022 as amended on 17 Feb 2022 as amended on 08 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
- The advancement of education by providing additional financial support, opportunities and resources to Cleaswell Hill School, aiming to provide for those provisions which fall outside of the normal budget. - To relieve those in need within the local community by providing support, resources and access to school facilities.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.